序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大昌行食品投资(中国)有限公司 | 100% | 2025.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周渭贤
|
|
2 |
袁国恩
|
|
3 |
刘文超
|
|
4 |
黄维达
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大昌三昶(上海)商贸有限公司三亚分公司
|
赵广林 | 2012-12-17 |
2 |
大昌三昶(上海)商贸有限公司广州分公司
|
吴列升 | 2011-12-31 |
3 |
大昌三昶(上海)商贸有限公司第一分公司
|
周家骏 | 2010-04-22 |
4 |
大昌三昶(上海)商贸有限公司北京分公司
|
吴列升 | 2009-04-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 董事备案 |
CHAI CHORN LIM [退出]王维勇 [退出]彭裕强 [退出]
|
袁国恩 [新增]刘文超 [新增]周渭贤 [新增]
|
2 | 2021-04-16 | 董事备案 |
彭裕强CHAI CHORN LIM梁佩贞 [退出]
|
王维勇 [新增]彭裕强CHAI CHORN LIM
|
3 | 2020-09-11 | 经理备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-09-11 | 监事备案 |
周渭贤 [退出]
|
黄维达 [新增]
|
5 | 2020-09-11 | 经营范围变更 |
食品流通,水产品、食用农产品(粮食除外)、化妆品、洗涤用品、服装服饰、针纺织品、工艺品(文物除外)、日用杂货的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务,商务信息咨询,会展服务(主办承办除外),餐饮服务(限分支机构)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理申请)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
许可项目:食品经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:水产品、食用农产品、化妆品、洗涤用品、服装服饰、针纺织品、工艺品(文物除外)、日用杂货、宠物食品及用品的批****、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务,商务信息咨询,会展服务(主办承办除外),餐饮服务(限分支机构)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理申请)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
6 | 2020-09-11 | 法定代表人变更 |
胡英厦
|
周渭贤
|
7 | 2020-09-11 | 董事备案 |
胡英厦 [退出]CHAI CHORN LIM黎汝雄 [退出]
|
CHAI CHORN LIM梁佩贞 [新增]彭裕强 [新增]
|
8 | 2020-09-11 | 章程修正案备案 |
2019-06-27章程备案
|
2020-09-01 章程修正案
|
9 | 2019-06-27 | 章程修正案备案 |
2017-12-05章程备案
|
2019-06-27 章程修正案
|
10 | 2019-06-27 | 董事备案 |
胡英厦黎汝雄CHAI CHORN LIM冯洁仪 [退出]
|
胡英厦CHAI CHORN LIM黎汝雄
|