序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海捷银电子商务有限公司 | 100% | 48958.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宏炜
|
|
2 |
康良镍
|
|
3 |
魏翔
|
|
4 |
韩飞
|
|
5 |
葛旺
|
|
6 |
钱洋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
平安付电子支付有限公司新疆分公司
|
舒娜 | 2014-03-20 |
2 |
平安付电子支付有限公司山西分公司
|
白杰 | 2013-11-11 |
3 |
平安付电子支付有限公司陕西分公司
|
马培 | 2013-10-28 |
4 |
平安付电子支付有限公司甘肃分公司
|
姜振涛 | 2013-10-23 |
5 |
平安付电子支付有限公司深圳分公司
|
沈柳 | 2013-10-23 |
6 |
平安付电子支付有限公司青岛分公司
|
李飞 | 2013-10-21 |
7 |
平安付电子支付有限公司厦门分公司
|
钟阳 | 2013-10-21 |
8 |
平安付电子支付有限公司云南分公司
|
舒娜 | 2013-10-21 |
9 |
平安付电子支付有限公司河南分公司
|
弓涛 | 2013-10-19 |
10 |
平安付电子支付有限公司浙江分公司
|
宣史杰 | 2013-10-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-07-02~2022-07-01
|
2002-07-02~
|
2 | 2022-06-14 | 章程备案 |
无
|
2022-05-31章程备案
|
3 | 2022-01-24 | 经理备案 |
康良镍丁卫张 [退出]胡怡文 [退出]葛旺
|
葛旺康良镍魏翔 [新增]韩飞 [新增]
|
4 | 2022-01-24 | 董事备案 |
丁卫张 [退出]胡怡文 [退出]李宏炜
|
李宏炜康良镍 [新增]魏翔 [新增]
|
5 | 2021-07-28 | 法定代表人变更 |
邵海峰
|
李宏炜
|
6 | 2021-07-28 | 经理备案 |
康良镍杜少杰 [退出]王建兴 [退出]LIU YIXIN [退出]
|
康良镍丁卫张 [新增]葛旺 [新增]胡怡文 [新增]
|
7 | 2021-07-28 | 监事备案 |
门雪松 [退出]
|
钱洋 [新增]
|
8 | 2021-07-28 | 董事备案 |
张威 [退出]HUANG YUXIANG [退出]邵海峰 [退出]
|
丁卫张 [新增]胡怡文 [新增]李宏炜 [新增]
|
9 | 2017-11-29 | 董事备案 |
诸寅嘉 [退出]邵海峰李志辉 [退出]陈筠 [退出]
|
HUANG YUXIANG [新增]张威 [新增]邵海峰
|
10 | 2017-11-29 | 章程备案 |
2017-08-01章程备案
|
2017-09-01章程备案
|