序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 负责人变更 |
朱懿 [退出]
|
何丽 [新增]
|
2 | 2020-07-31 | 负责人变更 |
李峥 [退出]
|
朱懿 [新增]
|
3 | 2019-05-24 | 负责人变更 |
林杰 [退出]
|
李峥 [新增]
|
4 | 2018-05-22 | 负责人变更 |
朱懿 [退出]
|
林杰 [新增]
|
5 | 2018-05-22 | 企业类型变更 |
分公司
|
股份有限公司分公司(国有控股)
|
6 | 2016-04-29 | 负责人变更 |
蒋闻昌 [退出]
|
朱懿 [新增]
|
7 | 2015-06-26 | 负责人变更 |
吴惠玲 [退出]
|
蒋闻昌 [新增]
|