序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭其瑞 | 100% | 20.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭其瑞
|
|
2 |
金琴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海圣诺咨询有限公司浦西办事处
|
张琼嫦 | 2003-01-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-29 | 董事备案 |
无
|
无
|
2 | 2018-09-29 | 章程备案 |
无
|
2018-05-31章程备案
|
3 | 2018-09-29 | 监事备案 |
郭其瑞 [退出]
|
金琴 [新增]
|
4 | 2018-09-29 | 经理备案 |
无
|
无
|
5 | 2018-09-29 | 投资人(股权)变更 |
郭其瑞;陈显宗 [退出]
|
郭其瑞
|
6 | 2018-09-29 | 法定代表人变更 |
陈显宗
|
郭其瑞
|
7 | 2018-09-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳合资)
|
有限责任公司(台港澳自然人独资)
|
8 | 2014-07-11 | 其他事项 |
2010-08-09~2014-07-29
|
2014-07-11~2024-07-29
|
9 | 2014-07-11 | 经营范围变更 |
建筑工程、装潢工程设计咨询,项目管理咨询,房地产咨询(除经纪)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
建筑工程、装潢工程设计咨询,项目管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2014-07-11 | 经营期限(营业期限)变 |
1994-07-30~2014-07-29
|
1994-07-30~2024-07-29
|