序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海隆洹实业****展合伙企业(有限合伙) | 20% | 1000.0万人民币 |
2 | 王顺龙 | 11% | 550.0万人民币 |
3 | 仇依群 | 4% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王顺龙
|
|
2 |
朱文春
|
|
3 |
汤劼
|
|
4 |
宋晓刚
|
|
5 |
于教清
|
|
6 |
王绍华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-31 | 董事备案 |
王顺龙于教清朱文春石红卫 [退出]宋晓刚
|
宋晓刚朱文春汤劼 [新增]王顺龙于教清
|
2 | 2017-10-13 | 监事备案 |
陈晓东 [退出]
|
王绍华 [新增]
|
3 | 2017-10-13 | 董事备案 |
王顺龙郭心怡 [退出]朱文春
|
朱文春王顺龙于教清 [新增]宋晓刚 [新增]石红卫 [新增]
|
4 | 2017-10-13 | 章程备案 |
2016-05-15章程备案
|
2017-07-30章程备案
|
5 | 2017-10-13 | 注册资本(金)变更 |
3000.000000万人民币
|
5000.000000万人民币( + 66.66667% )
|
6 | 2017-10-13 | 投资人(股权)变更 |
王顺龙;国泰君安投资管理股份有限公司;
|
王顺龙;国泰君安投资管理股份有限公司;上海隆洹实业****展合伙企业(有限合伙); [新增]上海祥腾投资有限公司; [新增]浙江电联集团有限公司; [新增]仇依群; [新增]
|
7 | 2016-06-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-05-15章程修正案
|
8 | 2016-06-29 | 经营范围变更 |
股权投资管理,资产管理,财务咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
股权投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
9 | 2016-06-29 | 住所变更 |
上海市虹口区东大名路358号13楼1303室
|
上海市虹口区东大名路358号1902、1903、1905、1906室
|
10 | 2016-06-29 | 一般经营项目变更 |
股权投资管理,资产管理,财务咨询,企业管理咨询
|
股权投资管理,资产管理
|