序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 负责人变更 |
欧阳矩华 [退出]
|
王臻 [新增]
|
2 | 2018-05-29 | 经营场所变更 |
上海市黄浦区人民路858号7楼
|
中国(上海)自由贸易试验区银城路88号26楼01-05、08单元
|
3 | 2015-02-28 | 负责人变更 |
芮国良 [退出]
|
欧阳矩华 [新增]
|
4 | 2015-02-28 | 一般经营项目变更 |
团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务
|
团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务
|
5 | 2015-02-28 | 经营范围变更 |
团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2011-07-18 | 负责人变更 |
许成 [退出]
|
芮国良 [新增]
|