序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 负责人变更 |
孔燕飞 [退出]
|
吴宗秋 [新增]
|
2 | 2018-02-26 | 负责人变更 |
傅道远 [退出]
|
孔燕飞 [新增]
|
3 | 2018-02-26 | 经营场所变更 |
上海市普陀区梅川路1325、1327、1329号一、二层
|
上海市普陀区金沙江路1685号16幢一楼部分(编号:T2-101)
|
4 | 2015-07-06 | 负责人变更 |
刘芳 [退出]
|
傅道远 [新增]
|
5 | 2014-07-22 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
6 | 2014-07-22 | 负责人变更 |
林坚 [退出]
|
刘芳 [新增]
|