序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万忠培
|
|
2 |
冷伟青
|
|
3 |
織田巌
|
|
4 |
王俊
|
|
5 |
阪本靖悟(SAKAMOTO SEIGO)
|
|
6 |
小寺秀明
|
|
7 |
山田雅春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 董事备案 |
郑建华 [退出]山田雅春小寺秀明王俊万忠培阪本靖悟(SAKAMOTO SEIGO)織田巌
|
冷伟青 [新增]織田巌王俊山田雅春万忠培阪本靖悟(SAKAMOTO SEIGO)小寺秀明
|
2 | 2021-08-05 | 董事备案 |
小寺秀明山田雅春佐佐木信二 [退出]万忠培王俊郑建华織田巌
|
郑建华織田巌王俊山田雅春万忠培阪本靖悟(SAKAMOTO SEIGO) [新增]小寺秀明
|
3 | 2021-05-19 | 董事备案 |
远藤雅人 [退出]織田巌郑建华万忠培林美克 [退出]王俊佐佐木信二
|
郑建华山田雅春 [新增]王俊佐佐木信二小寺秀明 [新增]万忠培織田巌
|
4 | 2020-07-01 | 董事备案 |
林美克万忠培王水来 [退出]織田巌郑建华远藤雅人佐佐木信二
|
郑建华織田巌王俊 [新增]林美克万忠培佐佐木信二远藤雅人
|
5 | 2019-07-31 | 法定代表人变更 |
范秉勋
|
万忠培
|
6 | 2019-07-31 | 经理备案 |
天野雅章 [退出]
|
无
|
7 | 2019-07-31 | 章程修正案备案 |
2009-03-30章程备案
|
2019-05-07 章程修正案
|
8 | 2019-07-31 | 董事备案 |
阪本靖悟 [退出]天野雅章 [退出]王水来万忠培林美克大河内一彦 [退出]
|
郑建华 [新增]織田巌 [新增]王水来林美克万忠培佐佐木信二 [新增]远藤雅人 [新增]
|
9 | 2017-07-11 | 董事备案 |
天野雅章阪本靖悟大河内一彦万忠培王水来荒木博司 [退出]
|
阪本靖悟大河内一彦天野雅章林美克 [新增]王水来万忠培
|
10 | 2017-03-17 | 董事备案 |
大河内一彦松桥正申 [退出]王水来天野雅章万忠培荒木博司
|
荒木博司阪本靖悟 [新增]王水来大河内一彦天野雅章万忠培
|