序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兴中包装香港有限公司 | 100% | 1000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡命基
|
|
2 |
SHAW Gordon Sun Kan
|
|
3 |
CHEN Dar Cin
|
|
4 |
Carlos Aquino
|
|
5 |
LEE Alex
|
|
6 |
李承宗
|
|
7 |
顾亦杨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-03 | 经营范围变更 |
生产药品包装材料、容器及塑胶包装容器制品,非金属制品模具的设计与制造,销售公司自产产品;包装印刷。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
生产药品包装材料、容器及塑胶包装容器制品,非金属制品模具的设计与制造,销售公司自产产品,包装印刷,从事本公司生产产品的同类和配套商品的进出口、批****、佣金代理(拍卖除外)业务以及相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
2 | 2020-01-03 | 章程修正案备案 |
2016-01-08章程备案
|
2019-12-01 章程修正案
|
3 | 2019-03-07 | 经理备案 |
无
|
胡命基 [新增]李承宗 [新增]
|
4 | 2016-01-19 | 董事备案 |
Steven Joseph Schneider [退出]Carlos Aquino
|
LEE Alex [新增]CHEN Dar Cin [新增]Carlos AquinoSHAW Gordon Sun Kan [新增]
|
5 | 2016-01-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-01-08 章程修正案
|
6 | 2016-01-19 | 监事备案 |
杨起 [退出]
|
顾亦杨 [新增]
|