序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴光祈房地产开****有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶永辉
|
|
2 |
赵清宇
|
|
3 |
张翼
|
|
4 |
金建兴
|
|
5 |
王守波
|
|
6 |
江河
|
|
7 |
张浩
|
|
8 |
方丽平
|
|
9 |
郑锦明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 法定代表人变更 |
张翼
|
陶永辉
|
2 | 2022-06-28 | 董事备案 |
江河金建兴王守波张翼赵清宇
|
王守波金建兴张翼江河赵清宇
|
3 | 2021-02-04 | 章程备案 |
无
|
2021-02-01章程备案
|
4 | 2021-02-04 | 董事备案 |
张翼 [退出]江河金建兴
|
江河金建兴赵清宇 [新增]王守波 [新增]
|
5 | 2021-02-04 | 经理备案 |
|
张翼 [新增]
|
6 | 2021-02-04 | 法定代表人变更 |
张翼
|
张翼
|
7 | 2021-02-04 | 监事备案 |
张浩
|
张浩方丽平 [新增]
|
8 | 2020-08-19 | 董事备案 |
江河张翼胡壮 [退出]
|
金建兴 [新增]张翼江河
|