序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海静安置业(集团)有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张春华
|
|
2 |
胡霏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-07-05~2022-07-04
|
2012-07-05~
|
2 | 2022-06-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-06-23章程修正案
|
3 | 2022-02-09 | 监事备案 |
茅益迪 [退出]
|
胡霏 [新增]
|
4 | 2021-08-19 | 章程备案 |
无
|
2021-06-18章程备案
|
5 | 2021-03-11 | 法定代表人变更 |
陈祥
|
张春华
|
6 | 2020-10-27 | 监事备案 |
徐平 [退出]
|
茅益迪 [新增]
|
7 | 2018-07-25 | 监事备案 |
郁敏华 [退出]
|
徐平 [新增]
|
8 | 2016-05-03 | 章程备案 |
无
|
2016-04-14章程备案
|
9 | 2016-05-03 | 法定代表人变更 |
周钢
|
陈翔
|
10 | 2016-05-03 | 监事备案 |
金汤 [退出]
|
郁敏华 [新增]
|