序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-10-23 | 首席代表变更 |
Jean-Marc LACAVE [退出]
|
Benoit Toulin [新增]
|
2 | 2011-08-03 | 驻在期限变更 |
2008-05-20~2011-07-15
|
2008-05-20~
|
3 | 2011-08-03 | 行业代码变更 |
7430
|
7439
|
4 | 2011-01-19 |
AGLAEE ALICE DEPREY;CYRIL A.J.TRAVAILLOU;翁秉娴;林汶青
|
AGLAEE ALICE DEPREY;CYRIL A.J.TRAVAILLOU
|
|
5 | 2010-03-09 |
陆坚;AGLAEE ALICE DEPREY;CYRIL A.J.TRAVAILLOU;林汶青;翁秉娴;彭镇邦
|
AGLAEE ALICE DEPREY;CYRIL A.J.TRAVAILLOU;翁秉娴;林汶青
|
|
6 | 2009-11-20 |
陆坚;翁秉娴;彭镇邦;林汶青;CYRIL A.J.TRAVAILLOU
|
陆坚;AGLAEE ALICE DEPREY;CYRIL A.J.TRAVAILLOU;林汶青;翁秉娴;彭镇邦
|
|
7 | 2009-04-08 |
陆坚;翁秉娴;彭镇邦;CHEW LI PING;CYRIL A.J.TRAVAILLOU;林汶青
|
陆坚;翁秉娴;彭镇邦;林汶青;CYRIL A.J.TRAVAILLOU
|
|
8 | 2009-01-08 | 住所(经营场所)变更 |
上海市静安区南京西路1266号恒隆广场3008室
|
上海市静安区南京西路1266号恒隆广场17层1701室
|
9 | 2008-09-12 |
林汶青;翁秉娴;CYRIL A.J.TRAVAILLOU;彭镇邦;CHEW LI PING
|
陆坚;CYRIL A.J.TRAVAILLOU;CHEW LI PING;翁秉娴;彭镇邦;林汶青
|
|
10 | 2008-06-03 | 驻在期限变更 |
2005-07-17~2008-07-16
|
2008-05-20~2011-07-15
|