序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林海龙 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 林明枝 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林海龙
|
|
2 |
林明枝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 法定代表人变更 |
陆企楼
|
林海龙
|
2 | 2019-06-27 | 董事备案 |
陆企楼 [退出]
|
林海龙 [新增]
|
3 | 2018-06-01 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-05-16~2018-05-15
|
2008-05-16~
|
4 | 2018-06-01 | 法定代表人变更 |
林海龙
|
陆企楼
|
5 | 2018-06-01 | 董事备案 |
林海龙 [退出]
|
陆企楼 [新增]
|
6 | 2018-06-01 | 章程备案 |
无
|
2018-05-15章程备案
|