序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张洪 | 40% | 800.0万人民币 |
2 | 王彬 | 30% | 600.0万人民币 |
3 | 张立军 | 30% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王彬
|
|
2 |
张洪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-06 | 章程备案 |
无
|
2020-07-08章程备案
|
2 | 2018-11-15 | 董事备案 |
张立军 [退出]
|
王彬 [新增]
|
3 | 2018-11-15 | 法定代表人变更 |
张立军
|
王彬
|
4 | 2018-09-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-07-27章程修正案
|
5 | 2018-09-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-07-28~2018-07-27
|
2008-07-28~
|
6 | 2017-05-11 | 投资人(股权)变更 |
张洪;张立军;
|
张洪;张立军;王彬; [新增]
|
7 | 2017-05-11 | 住所变更 |
上海市崇明县北沿公路2111号29幢206室-3(上海崇明森林旅游园区)
|
上海市崇明区北沿公路2111号29幢206室-3(上海崇明森林旅游园区)
|
8 | 2017-05-11 | 章程备案 |
2016-06-22章程备案
|
2017-04-25章程备案
|
9 | 2016-06-23 | 联络员 |
陈玲
|
王军
|
10 | 2016-06-23 | 章程备案 |
2009-05-20章程备案
|
2016-06-22章程备案
|