序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社加野麦克斯公司 | 67% | 67万人民币 |
2 | 沈阳弘汇企业管理有限公司 | 33% | 33万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
KANO MINORU
|
|
2 |
李赫峰
|
|
3 |
MURAKAMI TOSHIKI
|
|
4 |
TATEMATSU SEIJI
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 监事备案 |
YUKI AKIHIRO [退出]
|
TATEMATSU SEIJI [新增]
|
2 | 2021-01-19 | 董事备案 |
FUKUSHIMA NOBUHIKO [退出]李赫峰
|
李赫峰MURAKAMI TOSHIKI [新增]
|
3 | 2021-01-19 | 监事备案 |
IMAI KAZUTAKA [退出]
|
YUKI AKIHIRO [新增]
|
4 | 2019-08-14 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号1103室
|
中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2000号6层602室
|
5 | 2019-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-06-28 章程修正案
|