序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李一鸿 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李一鸿
|
|
2 |
吴荣珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-24 | 投资人(股权)变更 |
甘肃路得房地产有限公司; [退出]
|
李一鸿; [新增]
|
2 | 2020-11-24 | 章程备案 |
无
|
2020-11-09章程备案
|
3 | 2020-11-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-10-22 | 董事备案 |
刘一馨 [退出]
|
李一鸿 [新增]
|
5 | 2020-10-22 | 法定代表人变更 |
刘一馨
|
李一鸿
|
6 | 2013-11-20 | 住所变更 |
嘉定区叶城路818号607室
|
上海市嘉定区叶城路818号711室
|