序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡杰 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 李潮洲 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡杰
|
|
2 |
李潮洲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海积致电子科技有限公司长沙分公司
|
龙佑喜 | 2008-10-17 |
2 |
上海积致电子科技有限公司玉环分公司
|
谢瑞青 | 2008-04-14 |
3 |
上海中捷缝纫机有限公司销售分公司
|
曾石松 | 1998-07-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-05 | 法定代表人变更 |
谢瑞青
|
蔡杰
|
2 | 2018-09-05 | 投资人(股权)变更 |
姚亮; [退出]郑孝善; [退出]钱敏; [退出]沈贤土; [退出]郭惠君; [退出]单忠; [退出]上海涵信投资有限公司; [退出]叶明杰; [退出]李文卫; [退出]谢瑞青; [退出]龙佑喜; [退出]
|
蔡杰; [新增]李潮洲; [新增]
|
3 | 2018-09-05 | 章程备案 |
无
|
2018-08-22章程备案
|
4 | 2018-09-05 | 监事备案 |
林晓君 [退出]钱敏 [退出]梁辉显 [退出]
|
李潮洲 [新增]
|
5 | 2016-04-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-03-01章程修正案
|
6 | 2016-04-08 | 经营期限(营业期限)变 |
1996-05-22~2016-03-21
|
1996-05-22~
|
7 | 2016-04-08 | 住所变更 |
浦东新区金桥出口加工区金港路501号A座二楼
|
中国(上海)自由贸易试验区金港路501号A座二楼
|