序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李蓉 | 48.75% | 52.1625万人民币 |
2 | 黄子波 | 20.5% | 21.935万人民币 |
3 | 王茜 | 20.5% | 21.935万人民币 |
4 | 王锡勇 | 4.1% | 4.387万人民币 |
5 | 孟硕 | 2.56252% | 2.7419万人民币 |
6 | 梅彪 | 2.56252% | 2.7419万人民币 |
7 | 倪裕磊 | 1.02495% | 1.0967万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李蓉
|
|
2 |
黄子波
|
|
3 |
孙超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 投资人(股权)变更 |
黄子波;孟硕;王茜;李远桂;王锡勇;李蓉;倪裕磊;
|
王锡勇;王茜;倪裕磊;李蓉;黄子波;孟硕;梅彪;
|
2 | 2022-08-04 | 章程备案 |
无
|
2022-08-02章程备案
|
3 | 2019-02-26 | 监事备案 |
倪裕磊 [退出]
|
黄子波 [新增]
|
4 | 2019-02-26 | 投资人(股权)变更 |
刘颖; [退出]
|
李蓉; [新增]孟硕; [新增]倪裕磊; [新增]王锡勇; [新增]李远桂; [新增]黄子波; [新增]王茜; [新增]
|
5 | 2019-02-26 | 章程备案 |
无
|
2019-02-18章程备案
|
6 | 2019-02-26 | 法定代表人变更 |
刘颖
|
李蓉
|
7 | 2019-02-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|