序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伍若文 | 99% | 4950.0万人民币 |
2 | 徐建琼 | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍若文
|
|
2 |
王志达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-22 | 法定代表人变更 |
伍建群
|
伍若文
|
2 | 2021-01-22 | 章程备案 |
无
|
2021-01-10章程备案
|
3 | 2021-01-22 | 联络员 |
伍建群
|
伍若文
|
4 | 2021-01-22 | 董事备案 |
伍建群 [退出]
|
伍若文 [新增]
|
5 | 2021-01-22 | 投资人(股权)变更 |
陈如丹; [退出]伍建群; [退出]
|
徐建琼; [新增]伍若文; [新增]
|
6 | 2016-01-07 | 经营范围变更 |
资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、经济信息咨询(以上咨询除经纪)、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、财务咨询(除代理记账);会展会务服务、企业形象策划、实业投资、企业营销策划、文化艺术交流活动策划;设计、制作、代理****布各类广告, 软件开****、从事信息技术领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,工艺品(除文物)、文化用品、服装鞋帽、家用、玩具、日用百货的销售;从事货物及技术的进出口业务,区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
资产管理,实业投资,创业投资,商务咨询,财务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2015-12-13 | 投资人(股权)变更 |
王志达; [退出]伍建群;
|
伍建群;陈如丹; [新增]
|
8 | 2015-12-13 | 章程备案 |
无
|
2015-11-30章程备案
|
9 | 2015-12-13 | 联络员 |
郭丽
|
伍建群
|