序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何兵 | 80% | 320.0万人民币 |
2 | 周婷婷 | 20% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何兵
|
|
2 |
周婷婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 监事备案 |
陈赛红 [退出]
|
周婷婷 [新增]
|
2 | 2021-11-05 | 章程备案 |
无
|
2021-10-27章程备案
|
3 | 2021-11-05 | 投资人(股权)变更 |
何兵;陈赛红; [退出]
|
周婷婷; [新增]何兵;
|
4 | 2020-05-25 | 监事备案 |
周婷婷 [退出]
|
陈赛红 [新增]
|
5 | 2020-05-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-05-25 | 投资人(股权)变更 |
何兵;
|
何兵;陈赛红; [新增]
|
7 | 2020-05-25 | 章程备案 |
无
|
2020-05-19章程备案
|