序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周奕男 | 90% | 5400.0万人民币 |
2 | 陈翠芬 | 10% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周奕男
|
|
2 |
陈慰先
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-29 | 章程备案 |
无
|
2018-09-18章程备案
|
2 | 2018-09-29 | 投资人(股权)变更 |
陈翠芬;周鼎文; [退出]
|
周奕男; [新增]陈翠芬;
|
3 | 2017-03-31 | 监事备案 |
祝国东 [退出]
|
陈慰先 [新增]
|
4 | 2017-03-31 | 董事备案 |
周鼎文 [退出]
|
周奕男 [新增]
|
5 | 2017-03-31 | 法定代表人变更 |
周鼎文
|
周奕男
|
6 | 2016-01-20 | 注册资本(金)变更 |
10000.000000万人民币
|
6000.0000万人民币( - 40% )
|
7 | 2016-01-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2015-11-05章程修正案
|
8 | 2015-01-28 | 住所变更 |
上海市静安区昌平路68号3幢203B室
|
上海市静安区西康路757号506室
|
9 | 2012-01-11 | 出资比例变更 |
周鼎文 出资 9000.000000万人民币 比例 90.0000%;王光权 出资 1000.000000万人民币 比例 10.0000%;
|
周鼎文 出资 9000.000000万人民币 比例 90.0000%;陈翠芬 出资 1000.000000万人民币 比例 10.0000%;
|
10 | 2012-01-11 | 投资人(股权)变更 |
王光权 出资 1000.000000万人民币; [退出]周鼎文 出资 9000.000000万人民币;
|
周鼎文 出资 9000.000000万人民币;陈翠芬 出资 1000.000000万人民币; [新增]
|