序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 应恩国 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 应家浩 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
应恩国
|
|
2 |
应家浩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海必灵贸易有限公司第一分公司
|
王恩平 | 2001-11-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-01-18~2020-12-31
|
2001-01-18~
|
2 | 2020-12-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-10章程修正案
|
3 | 2015-01-08 | 投资人(股权)变更 |
周恩飞; [退出]应恩国;
|
应恩国;应家浩; [新增]
|
4 | 2015-01-08 | 监事备案 |
应恩国周恩飞 [退出]
|
应恩国应家浩 [新增]
|