序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢菊仙 | 50% | 10.0万人民币 |
2 | 丁敏江 | 50% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢菊仙
|
|
2 |
金丽民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:谢菊仙;成员:金丽民;成员:姚惠民;
|
2 | 2016-12-15 | 投资人(股权)变更 |
陈秀彬; [退出]丁敏江;
|
丁敏江;谢菊仙; [新增]
|
3 | 2016-12-15 | 章程备案 |
无
|
2016-11-08章程备案
|
4 | 2016-12-15 | 法定代表人变更 |
陈秀彬
|
谢菊仙
|
5 | 2015-10-27 | 法定代表人变更 |
丁敏江
|
陈秀彬
|
6 | 2015-08-26 | 监事备案 |
马丽鑫 [退出]
|
金丽民 [新增]
|
7 | 2015-08-26 | 法定代表人变更 |
鲍立钢
|
丁敏江
|
8 | 2015-08-26 | 投资人(股权)变更 |
鲍立钢; [退出]孙士武; [退出]
|
丁敏江; [新增]陈秀彬; [新增]
|
9 | 2015-02-03 | 经营范围变更 |
游泳馆(凭许可证经营),健身服务,体育赛事的策划,商务信息咨询(除经纪),健身器械、体育用品、文化用品、服装服饰的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
游泳馆(凭许可证经营),健身服务,体育赛事的策划,商务信息咨询(除经纪),健身器械、体育用品、文化用品、服装服饰的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
10 | 2015-02-03 | 投资人(股权)变更 |
苏志勇; [退出]苏必华; [退出]
|
鲍立钢; [新增]孙士武; [新增]
|