序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋赟 | 60% | 600万人民币 |
2 | 薛冰清 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋赟
|
|
2 |
薛冰清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 经营范围变更 |
电影****行,广播电视节目制作,经营演出及经纪业务,企业形象策划,文化艺术交流与策划,公关活动组织与策划,展览展示服务,礼仪服务,摄影、摄像服务(除冲印),动漫设计,舞台灯光音响设计,设计、制作、代理、****布各类广告,商务咨询,影视器材、道具租赁,网络信息技术领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,软件开****。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
一般项目:摄像及视频制作服务;电影摄制服务;数字内容制作服务(不含出版****行);广告制作;广告****布;广告设计、代理;租借道具活动;文化用品设备出租;文艺创作;版权代理;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;娱乐性展览;会议及展览服务;企业形象策划;礼仪服务;个人商务服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;销售代理;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;家用视听设备销售;家用电器销售;广播影视设备销售;音响设备销售;音响设备制造;照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-03-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-02-27章程修正案
|
3 | 2020-08-21 | 法定代表人变更 |
杨惠祥
|
蒋赟
|
4 | 2020-08-21 | 监事备案 |
蒋赟 [退出]
|
薛冰清 [新增]
|
5 | 2020-08-21 | 投资人(股权)变更 |
杨惠祥; [退出]蒋赟;
|
蒋赟;薛冰清; [新增]
|
6 | 2020-08-21 | 章程备案 |
无
|
2020-03-04章程备案
|
7 | 2017-10-27 | 章程备案 |
无
|
2017-10-18章程备案
|
8 | 2017-10-27 | 投资人(股权)变更 |
李松春; [退出]范钦英; [退出]
|
蒋赟; [新增]杨惠祥; [新增]
|
9 | 2017-10-27 | 法定代表人变更 |
范钦英
|
杨惠祥
|
10 | 2017-10-27 | 监事备案 |
李松春 [退出]
|
蒋赟 [新增]
|