序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伍玮业 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍玮业
|
|
2 |
蒋之霖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
俞琴
|
伍玮业
|
2 | 2021-06-23 | 其他变更 |
2020-12-07~2020-12-31
|
2021-06-23~2023-12-31
|
3 | 2021-06-23 | 投资人(股权)变更 |
俞琴; [退出]
|
伍玮业; [新增]
|
4 | 2021-06-23 | 章程备案 |
无
|
2021-06-10章程备案
|
5 | 2020-12-07 | 投资人(股权)变更 |
俞琴;李标; [退出]
|
俞琴;
|
6 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
李标
|
俞琴
|
7 | 2020-12-07 | 章程备案 |
无
|
2019-08-22章程备案
|
8 | 2020-12-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2019-08-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-06-19章程修正案
|
10 | 2019-08-22 | 其他变更 |
2016-06-02~2017-12-31
|
2019-08-22~2020-12-31
|