序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Giorgio Pagani
|
|
2 |
Rossana Porotti
|
|
3 |
Eckhard Ehmke Sohns
|
|
4 |
Alessio Marotta
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 董事备案 |
Guglielmo Pedrazzini [退出]Rossana Porotti
|
Eckhard Ehmke Sohns [新增]Rossana Porotti
|
2 | 2021-09-01 | 章程修正案备案 |
2020-01-09章程备案
|
2021-08-31 章程修正案
|
3 | 2020-01-16 | 董事备案 |
LUCA OSSOLA [退出]Sergio Roberto [退出]Guglielmo Pedrazzini
|
Rossana Porotti [新增]Guglielmo Pedrazzini
|
4 | 2020-01-16 | 监事备案 |
无
|
Alessio Marotta [新增]
|
5 | 2020-01-16 | 投资人(股权)变更 |
Premec SA [退出]
|
Pagani Pens SA [新增]
|
6 | 2020-01-16 | 境外股东****起人的境内 |
派锐美科笔业(上海)有限公司
|
派锐美科笔业(上海)有限公司
|
7 | 2020-01-16 | 章程备案 |
无
|
2020-01-09章程备案
|