序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈靖丰 | 87% | 6960.0万人民币 |
2 | 刘柏生 | 13% | 1040.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈靖丰
|
|
2 |
曹永玓
|
|
3 |
刘柏生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-23 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3楼E-351室
|
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区
|
2 | 2018-05-23 | 法定代表人变更 |
曹永玓
|
陈靖丰
|
3 | 2018-05-23 | 经理备案 |
曹永玓
|
曹永玓
|
4 | 2018-05-23 | 投资人(股权)变更 |
刘柏生;曹永玓; [退出]
|
刘柏生;陈靖丰; [新增]
|
5 | 2018-05-23 | 章程修正案备案 |
2016-11-01章程备案
|
2018-04-12章程修正案
|
6 | 2017-01-17 | 投资人(股权)变更 |
刘柏生;陈靖丰; [退出]
|
刘柏生;曹永玓; [新增]
|
7 | 2017-01-17 | 法定代表人变更 |
陈靖丰
|
曹永玓
|
8 | 2017-01-17 | 章程备案 |
无
|
2016-11-01章程备案
|
9 | 2017-01-17 | 联络员 |
蔡志坚
|
朱芳芳
|