序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于阳
|
|
2 |
纪立军
|
|
3 |
徐学青
|
|
4 |
糜震芳
|
|
5 |
马立群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 章程备案 |
无
|
2020-05-10章程备案
|
2 | 2020-06-24 | 注册资本(金)变更 |
1080.000000万人民币
|
1339.3000万人民币( + 24.00926% )
|
3 | 2020-04-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-06章程修正案
|
4 | 2020-04-20 | 投资人(股权)变更 |
上海中微子投资管理有限公司;上海焕轩实业有限公司;上海安诺其集团股份有限公司;
|
上海安诺其集团股份有限公司;上海中微子投资管理有限公司;上海焕轩实业有限公司;上海洋鸣行企业管理有限公司; [新增]
|
5 | 2020-03-04 | 法定代表人变更 |
于阳
|
于阳
|
6 | 2020-03-04 | 注册资本(金)变更 |
2280.000000万人民币
|
1080.000000万人民币( - 52.63158% )
|
7 | 2020-03-04 | 联络员 |
陆潇潇
|
麋震芳
|
8 | 2020-03-04 | 经理备案 |
于阳 [退出]
|
糜震芳 [新增]
|
9 | 2020-03-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-11-05章程修正案
|
10 | 2019-09-20 | 章程备案 |
无
|
2019-08-23章程备案
|