序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈孟国 | 52% | 26.0万人民币 |
2 | 赵静 | 48% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈孟国
|
|
2 |
赵静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 章程备案 |
无
|
2021-10-28章程备案
|
2 | 2021-11-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-11-23~2021-11-22
|
2011-11-23~
|