序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海柘宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 周阳 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周阳
|
|
2 |
陆松艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 章程备案 |
无
|
2020-09-08章程备案
|
2 | 2020-09-17 | 投资人(股权)变更 |
周阳;上海奕蜀企业管理合伙企业(有限合伙); [退出]
|
周阳;上海柘宇企业管理合伙企业(有限合伙); [新增]
|
3 | 2020-09-17 | 联络员 |
陆松艳
|
陆松艳
|
4 | 2019-02-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-01-25章程修正案
|
5 | 2019-02-18 | 住所变更 |
浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
|
上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号1100室
|
6 | 2018-12-25 | 法定代表人变更 |
陆松艳
|
周阳
|
7 | 2018-12-25 | 监事备案 |
马盛珺 [退出]
|
陆松艳 [新增]
|
8 | 2018-12-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-12-01章程修正案
|
9 | 2018-12-25 | 投资人(股权)变更 |
陆松艳; [退出]马盛珺; [退出]
|
周阳; [新增]上海奕蜀企业管理合伙企业(有限合伙); [新增]
|