序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋沈建
|
|
2 |
王雨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 章程修正案备案 |
2015-03-12章程备案
|
2021-09-09 章程修正案
|
2 | 2021-03-19 | 法定代表人变更 |
王玉岭
|
宋沈建
|
3 | 2021-03-19 | 监事备案 |
高飞 [退出]
|
王雨 [新增]
|
4 | 2016-12-15 | 监事备案 |
邵梅芳 [退出]
|
高飞 [新增]
|
5 | 2016-12-15 | 法定代表人变更 |
周承荣
|
王玉岭
|
6 | 2015-08-27 | 法定代表人变更 |
杨文辉
|
周承荣
|
7 | 2014-12-31 | 法定代表人变更 |
陈士则
|
杨文辉
|
8 | 2014-12-31 | 注册资本(金)变更 |
200.0000万美元
|
200.0000万美元
|
9 | 2014-12-31 | 经营范围变更 |
投资咨询,经济信息咨询,企业形象策划(广告除外),贸易信息咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)
|
投资咨询,经济信息咨询(金融信息除外),企业形象策划(广告除外),贸易信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
10 | 2014-12-31 | 章程修正案备案 |
2012-08-02章程备案
|
2014-10-10 章程修正案
|