序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘攀舵 | 85% | 2.55万人民币 |
2 | 刘付生 | 15% | 0.45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘攀舵
|
|
2 |
刘付生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-20 | 章程备案 |
2016-12-05章程备案
|
2017-09-11章程备案
|
2 | 2017-09-20 | 住所变更 |
上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层K区2062室(崇明工业园区)
|
上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢3层K区2062室(崇明工业园区)
|
3 | 2016-12-28 | 投资人(股权)变更 |
刘付生;刘攀攀; [退出]
|
刘付生;刘攀舵; [新增]
|
4 | 2016-12-28 | 章程备案 |
无
|
2016-12-05章程备案
|
5 | 2016-12-28 | 法定代表人变更 |
刘攀攀
|
刘攀舵
|
6 | 2016-12-28 | 联络员 |
刘辉
|
刘攀舵
|
7 | 2016-12-28 | 董事备案 |
刘攀攀 [退出]
|
刘攀舵 [新增]
|