序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏洋 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏洋
|
|
2 |
曹波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-18 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:余蕾斌;成员:苏洋;成员:史云霞;
|
2 | 2016-10-21 | 章程备案 |
无
|
2016-10-14章程备案
|
3 | 2016-10-21 | 监事备案 |
苏洋 [退出]
|
曹波 [新增]
|
4 | 2016-10-21 | 法定代表人变更 |
余蕾斌
|
苏洋
|
5 | 2016-10-21 | 投资人(股权)变更 |
余蕾斌; [退出]
|
苏洋; [新增]
|
6 | 2016-10-08 | 监事备案 |
张烘州 [退出]
|
苏洋 [新增]
|
7 | 2015-08-10 | 注册资本(金)变更 |
30.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 233.33333% )
|
8 | 2015-08-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2015-08-10 | 投资人(股权)变更 |
明伟伟; [退出]余蕾斌;张烘州; [退出]
|
余蕾斌;
|