序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文宝 | 80% | 400万人民币 |
2 | 徐文秀 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文宝
|
|
2 |
徐文秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 章程备案 |
无
|
2021-10-10章程备案
|
2 | 2021-10-26 | 住所变更 |
上海市奉贤区岚丰路1150号3幢1106室
|
上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1683室
|
3 | 2017-04-11 | 投资人(股权)变更 |
陈二真; [退出]马星星; [退出]
|
徐文秀; [新增]王文宝; [新增]
|
4 | 2017-04-11 | 法定代表人变更 |
陈二真
|
王文宝
|
5 | 2017-04-11 | 章程备案 |
无
|
2017-04-07章程备案
|
6 | 2017-04-11 | 监事备案 |
马星星 [退出]
|
徐文秀 [新增]
|