序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢伟坚 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 卢伟佳 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 王成成 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 廖桢煌 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵炯
|
|
2 |
盛浩宇
|
|
3 |
张振中
|
|
4 |
卢伟佳
|
|
5 |
王成成
|
|
6 |
刘在闯
|
|
7 |
廖桢煌
|
|
8 |
徐慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-02-24章程修正案
|
2 | 2021-02-23 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:邵炯;成员:徐慧;
|
3 | 2020-09-14 | 法定代表人变更 |
卢伟坚
|
邵炯
|
4 | 2020-09-14 | 董事备案 |
王成成盛浩宇卢伟佳卢伟坚 [退出]张振中
|
邵炯 [新增]张振中卢伟佳盛浩宇王成成
|
5 | 2020-09-14 | 监事备案 |
廖桢煌刘在闯刘在宇 [退出]
|
刘在闯徐慧 [新增]廖桢煌
|
6 | 2016-11-16 | 章程备案 |
2016-09-20章程备案
|
2016-11-10章程备案
|
7 | 2016-11-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
8 | 2016-11-16 | 经理备案 |
|
王成成 [新增]
|
9 | 2016-11-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2016-06-24~2036-06-23
|
2016-06-24~
|
10 | 2016-11-16 | 董事备案 |
卢伟坚
|
卢伟佳 [新增]王成成 [新增]卢伟坚盛浩宇 [新增]张振中 [新增]
|