序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈琰 | 90% | 135.0万人民币 |
2 | 刘震 | 10% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈琰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 投资人(股权)变更 |
王东; [退出]陈琰;
|
陈琰;刘震; [新增]
|
2 | 2021-05-25 | 章程备案 |
无
|
2021-04-01章程备案
|
3 | 2021-05-25 | 法定代表人变更 |
王东
|
陈琰
|
4 | 2021-05-25 | 住所变更 |
上海市闵行区申滨路473号南侧商场101室
|
上海市宝山区泰和西路3389号7-2051室
|
5 | 2019-08-21 | 住所变更 |
上海市闵行区申滨路479号05室
|
上海市闵行区申滨路473号南侧商场101室
|
6 | 2019-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-08-15章程修正案
|
7 | 2018-03-19 | 章程修正案备案 |
2018-01-05章程备案
|
2018-03-18章程修正案
|
8 | 2018-01-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-01-05章程修正案
|
9 | 2018-01-12 | 住所变更 |
上海市闵行区沪青平公路277号5楼F132室
|
上海市闵行区申滨路479号05室
|