序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯江宁 | 50% | 50万人民币 |
2 | 吴美珍 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯江宁
|
|
2 |
吴美珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:侯江宁;成员:吴美珍;
|
2 | 2012-05-31 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-06-19~2012-05-18
|
2002-06-19~2032-05-18
|
3 | 2012-05-31 | 住所变更 |
上海砖桥贸易城一区36幢14号
|
上海市松江区洞泾镇茂盛路202弄1号589室
|
4 | 2012-05-31 | 其他变更 |
2006-03-16~2012-05-18
|
2012-05-31~2032-05-18
|