序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李峰 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 袁海静 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李峰
|
|
2 |
袁海静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 监事备案 |
贺欣 [退出]
|
袁海静 [新增]
|
2 | 2021-08-27 | 投资人(股权)变更 |
李峰;郑嘉鸿; [退出]
|
李峰;袁海静; [新增]
|
3 | 2021-08-27 | 章程备案 |
无
|
2021-08-13章程备案
|
4 | 2017-08-11 | 章程备案 |
无
|
2017-07-27章程备案
|
5 | 2017-08-11 | 投资人(股权)变更 |
王萍; [退出]李峰;
|
郑嘉鸿; [新增]李峰;
|