序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢忠纯 | 70% | 70万人民币 |
2 | 柯星忠 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢忠纯
|
|
2 |
柯星忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-25 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:谢忠纯;成员:柯星忠;成员:陈宛霞;成员:蒲卉立;
|
2 | 2015-10-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-11-22~2015-11-21
|
2002-11-22~
|
3 | 2015-08-11 | 住所变更 |
上海市浦东新区乳山路227号三楼D-394室
|
中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号三楼D-394室
|
4 | 2015-08-11 | 投资人(股权)变更 |
柯星忠;朴志成; [退出]
|
柯星忠;谢忠纯; [新增]
|
5 | 2015-08-11 | 经理备案 |
朴志成 [退出]
|
谢忠纯 [新增]
|
6 | 2015-08-11 | 监事备案 |
|
柯星忠 [新增]
|
7 | 2015-08-11 | 法定代表人变更 |
朴志成
|
谢忠纯
|
8 | 2014-09-25 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-11-22~2014-11-21
|
2002-11-22~2015-11-21
|
9 | 2014-09-25 | 其他变更 |
2014-03-28~
|
2014-09-25~
|
10 | 2014-03-28 | 投资人(股权)变更 |
柯星忠;田文学; [退出]
|
朴志成; [新增]柯星忠;
|