序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫仕(中国)投资有限公司 | 100% | 1310.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周善庆
|
|
2 |
JOSEPH WILLIAM NELLIGAN JR
|
|
3 |
ALDO LOPEZ
|
|
4 |
KEITH TRAVIS GEORGE
|
|
5 |
BRIAN JOSEPH HALBRENDT
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
莫仕商贸(上海)有限公司苏州分公司
|
黄子轩 | 2021-06-18 |
2 |
莫仕商贸(上海)有限公司北京分公司
|
徐宏 | 2020-09-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-11-20 章程修正案
|
2 | 2020-11-23 | 注册资本(金)变更 |
210.0000万美元
|
1310.0000万美元( + 523.80952% )
|
3 | 2019-10-16 | 经理备案 |
无
|
无
|
4 | 2019-10-16 | 董事备案 |
ALDO LOPEZKEITH TRAVIS GEORGEJOSEPH WILLIAM NELLIGAN JR
|
KEITH TRAVIS GEORGEALDO LOPEZJOSEPH WILLIAM NELLIGAN JR周善庆 [新增]
|
5 | 2019-10-16 | 法定代表人变更 |
洪俊英
|
周善庆
|
6 | 2018-11-20 | 董事备案 |
MARTIN PETER SLARK [退出]KEITH TRAVIS GEORGEALDO LOPEZ
|
JOSEPH WILLIAM NELLIGAN JR [新增]KEITH TRAVIS GEORGEALDO LOPEZ
|
7 | 2016-03-25 | 监事备案 |
MULLIGAN KERRY [退出]
|
BRIAN JOSEPH HALBRENDT [新增]
|
8 | 2016-02-22 | 董事备案 |
ALDO LOPEZDAVID DICKEY JOHNSON [退出]MARTIN PETER SLARK
|
KEITH TRAVIS GEORGE [新增]MARTIN PETER SLARKALDO LOPEZ
|
9 | 2015-03-20 | 投资人(股权)变更 |
Molex Trading [退出](Shanghai) Holding, Ltd. [退出]
|
莫仕(中国)投资有限公司 [新增]
|
10 | 2014-08-04 | 注册资本(金)变更 |
210.0000万美元
|
210.0000万美元
|