序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙丽君 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙丽君
|
|
2 |
田东生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 法定代表人变更 |
田东生
|
孙丽君
|
2 | 2021-04-16 | 监事备案 |
贾福会 [退出]
|
田东生 [新增]
|
3 | 2021-04-16 | 章程备案 |
无
|
2021-04-06章程备案
|
4 | 2021-04-16 | 投资人(股权)变更 |
田东生; [退出]贾福会; [退出]
|
孙丽君; [新增]
|
5 | 2021-04-16 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
200.000000万人民币( + 300% )
|
6 | 2021-04-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2019-01-17 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-08-17~2020-08-16
|
2010-08-17~2040-08-16
|
8 | 2019-01-17 | 监事备案 |
潘卫根 [退出]
|
贾福会 [新增]
|
9 | 2019-01-17 | 章程备案 |
无
|
2018-12-12章程备案
|
10 | 2019-01-17 | 投资人(股权)变更 |
潘叶青; [退出]潘卫根; [退出]
|
田东生; [新增]贾福会; [新增]
|