序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈晓波 | 51% | 153.0万人民币 |
2 | 印婧婧 | 49% | 147.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈晓波
|
|
2 |
印婧婧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-25 | 章程备案 |
2017-06-27章程备案
|
2017-09-27章程备案
|
2 | 2017-10-25 | 投资人(股权)变更 |
温小刚; [退出]宋喜玲; [退出]
|
陈晓波; [新增]印婧婧; [新增]
|
3 | 2017-10-25 | 法定代表人变更 |
宋喜玲
|
陈晓波
|
4 | 2017-10-25 | 监事备案 |
温小刚 [退出]
|
印婧婧 [新增]
|
5 | 2017-08-08 | 法定代表人变更 |
孙伯俊
|
宋喜玲
|
6 | 2017-08-08 | 监事备案 |
唐月红 [退出]
|
温小刚 [新增]
|
7 | 2017-08-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2017-08-08 | 章程备案 |
无
|
2017-06-27章程备案
|
9 | 2017-08-08 | 投资人(股权)变更 |
孙伯俊; [退出]
|
宋喜玲; [新增]温小刚; [新增]
|