序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨黛丽 | 100% | 8000.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
真熙(上海)珠宝有限公司无锡分公司
|
王齐健 | 2016-04-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-26 | 清算组成员备案 |
无
|
成员:徐辉;负责人:杨黛丽;成员:平海涛;
|
2 | 2016-12-20 | 董事备案 |
王齐健 [退出]
|
杨黛丽 [新增]
|
3 | 2016-12-20 | 章程备案 |
2016-10-08章程备案
|
2016-12-08章程备案
|
4 | 2016-12-20 | 投资人(股权)变更 |
王齐健; [退出]
|
杨黛丽; [新增]
|
5 | 2016-12-20 | 法定代表人变更 |
王齐健
|
杨黛丽
|
6 | 2016-10-11 | 法定代表人变更 |
王珊军
|
王齐健
|
7 | 2016-10-11 | 章程备案 |
无
|
2016-10-08章程备案
|
8 | 2016-10-11 | 投资人(股权)变更 |
王珊军; [退出]
|
王齐健; [新增]
|
9 | 2016-10-11 | 董事备案 |
王珊军 [退出]
|
王齐健 [新增]
|