序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ROBERT W.BURNETTER
|
|
2 |
王志宏(WONG CHI WANG)
|
|
3 |
TODD MICHAEL HART
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-13 | 董事备案 |
MARK WILSON HERREMA [退出]MICHAEL D. SEMM [退出]
|
无
|
2 | 2019-06-13 | 监事备案 |
TODD MICHAEL HART
|
TODD MICHAEL HART
|
3 | 2019-06-13 | 法定代表人变更 |
ROBERT W.BURNETTER
|
ROBERT W.BURNETTER
|
4 | 2019-06-13 | 经理备案 |
无
|
王志宏(WONG CHI WANG) [新增]
|
5 | 2019-06-13 | 章程备案 |
2014-08-20章程备案
|
2019-05-22章程备案
|
6 | 2014-10-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2014-08-20 章程修正案
|
7 | 2014-10-24 | 注册资本(金)变更 |
10.0000万美元
|
20.0000万美元( + 100% )
|
8 | 2014-03-05 | 董事备案 |
ROBERT W.BURNETTER [退出]MICHAEL D. SEMM
|
MICHAEL D. SEMMMARK WILSON HERREMA [新增]
|
9 | 2014-03-05 | 法定代表人变更 |
PATRICK ALLAN MAVRAKIS
|
ROBERT W.BURNETTER
|