序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 科莱恩(中国)有限公司 | 100% | 3000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仇翀
|
|
2 |
ANDREAS HEINZ WäLTI
|
|
3 |
Daniel Hug
|
|
4 |
ALFRED CHRISTIAN MUENCH
|
|
5 |
周金国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
科莱恩化工(中国)有限公司广州第二分公司
|
林剑锋 | 2009-03-27 |
2 |
科莱恩化工(中国)有限公司深圳分公司
|
林剑锋 | 2007-12-10 |
3 |
科莱恩化工(中国)有限公司海宁分公司
|
王伟 | 2007-11-27 |
4 |
科莱恩化工(中国)有限公司石狮分公司
|
卢尖 | 2007-11-14 |
5 |
科莱恩化工(中国)有限公司武汉分公司
|
郭盛斌 | 2007-11-05 |
6 |
科莱恩化工(中国)有限公司青岛分公司
|
杨树军 | 2007-11-01 |
7 |
科莱恩化工(中国)有限公司北京分公司
|
刘昕辉 | 2007-10-15 |
8 |
科莱恩化工(中国)有限公司天津分公司
|
滕连山 | 2004-08-30 |
9 |
科莱恩化工(中国)有限公司武汉办事处
|
郭盛斌 | 2003-05-06 |
10 |
科莱恩化工(中国)有限公司广州分公司
|
李艳 | 2002-07-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 章程备案 |
2021-06-01章程备案
|
2021-08-16章程备案
|
2 | 2021-09-23 | 住所变更 |
上海市长宁区临虹路168弄3号4层428室
|
上海市长宁区临虹路168弄3号2层219室
|
3 | 2021-07-08 | 章程备案 |
2020-12-01章程备案
|
2021-06-01章程备案
|
4 | 2021-07-08 | 法定代表人变更 |
ANDREAS HEINZ WäLTI
|
仇翀
|
5 | 2021-07-08 | 经理备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-07-08 | 监事备案 |
王文伟 [退出]周金国
|
周金国
|
7 | 2021-02-05 | 住所变更 |
上海市长宁区临虹路168弄2号4层
|
上海市长宁区临虹路168弄3号4层428室
|
8 | 2021-02-05 | 章程备案 |
2020-06-01章程备案
|
2020-12-01章程备案
|
9 | 2020-07-24 | 章程修正案备案 |
2018-01-25章程备案
|
2020-06-01 章程修正案
|
10 | 2020-07-24 | 经营范围变更 |
受母公司和所投资企业的委托,为母公司及其所投资企业或关联企业提供以下管理和服务:投资经营决策、市场营销服务、资金运作与财务管理、技术支持和研究开****、信息技术服务、员工培训和管理;化工产品、食品添加剂、包装材料以及机械设备和精密仪器及设备的批****、佣金代理(拍卖除外)、进出口并提供技术、咨询、售后等相关配套服务;承接母公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
许可项目:药品批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:受母公司和所投资企业的委托,为母公司及其所投资企业或关联企业提供以下管理和服务:投资经营决策、市场营销服务、资金运作与财务管理、技术支持和研究开****、信息技术服务、员工培训和管理;化工产品、食品添加剂、包装材料以及机械设备和精密仪器及设备的批****、佣金代理(拍卖除外)、进出口并提供技术、咨询、售后等相关配套服务;生物质液体燃料生产工艺研****;承接母公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|