序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国东方航空股份有限公司 | 100% | 150000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟志刚
|
|
2 |
李晓宇
|
|
3 |
王永芹
|
|
4 |
徐巍然
|
|
5 |
庄全毅
|
|
6 |
杨辉
|
|
7 |
宋嵘
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 章程备案 |
无
|
2022-03-25章程备案
|
2 | 2021-12-02 | 经理备案 |
翟志刚 [退出]
|
庄全毅 [新增]
|
3 | 2021-10-14 | 法定代表人变更 |
姜疆
|
刘铁祥
|
4 | 2021-10-14 | 章程备案 |
无
|
2021-06-23章程备案
|
5 | 2021-10-14 | 董事备案 |
姜疆 [退出]
|
杨辉 [新增]翟志刚 [新增]庄全毅 [新增]王永芹 [新增]徐巍然 [新增]刘铁祥 [新增]
|
6 | 2021-10-14 | 法定代表人变更 |
刘铁祥
|
翟志刚
|
7 | 2021-10-14 | 董事备案 |
翟志刚王永芹刘铁祥 [退出]庄全毅徐巍然杨辉
|
王永芹杨辉徐巍然李晓宇 [新增]庄全毅翟志刚
|
8 | 2020-07-02 | 住所变更 |
青浦区青湖路1023号7层A区716室
|
上海市长宁区广顺路33号8幢1层2123室
|
9 | 2020-03-26 | 监事备案 |
施大椿 [退出]
|
翟志刚 [新增]宋嵘 [新增]
|
10 | 2020-03-26 | 经理备案 |
张延海 [退出]
|
翟志刚 [新增]
|