序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴骏 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 陈奶妹 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴骏
|
|
2 |
陈奶妹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海骏驰通讯器材有限公司第一分公司
|
倪芹妹 | 2005-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-07-05 | 其他变更 |
2006-06-13~2013-06-30
|
2013-07-05~2016-06-30
|
2 | 2013-07-05 | 经营期限(营业期限)变 |
2003-08-26~2013-08-25
|
2003-08-26~2023-08-25
|