序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔚海金融租赁有限公司 | 50% | 10000.0万人民币 |
2 | 广州市雍桦园物业****展有限公司 | 50% | 10000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柳景平
|
|
2 |
林卫东
|
|
3 |
周松
|
|
4 |
刘少英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 董事备案 |
叶伟平 [退出]张新宇 [退出]
|
周松 [新增]林卫东 [新增]
|
2 | 2021-12-14 | 监事备案 |
林巧艳 [退出]
|
刘少英 [新增]
|
3 | 2021-12-14 | 章程修正案备案 |
2015-12-01章程备案
|
2020-09-01 章程修正案
|
4 | 2019-01-15 | 监事备案 |
何秀萍 [退出]
|
林巧艳 [新增]
|
5 | 2018-01-15 | 章程备案 |
2015-12-01章程备案
|
2015-12-01章程备案
|
6 | 2018-01-15 | 董事备案 |
周松 [退出]柳景平 [退出]
|
叶伟平 [新增]张新宇 [新增]
|
7 | 2018-01-15 | 投资人(股权)变更 |
广州市雍桦园物业****展有限公司;茂胜控股有限公司 [退出]
|
广州市雍桦园物业****展有限公司;蔚海金融租赁有限公司 [新增]
|
8 | 2018-01-15 | 监事备案 |
刘少英 [退出]
|
何秀萍 [新增]
|
9 | 2018-01-15 | 境外股东****起人的境内 |
上海圆金融资租赁有限公司
|
上海圆金融资租赁有限公司
|
10 | 2018-01-15 | 法定代表人变更 |
韩曙光
|
柳景平
|