序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪亮 | 99.8% | 499.0万人民币 |
2 | 柯旭 | 0.1% | 0.5万人民币 |
3 | 丁桂成 | 0.1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪亮
|
|
2 |
柯旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-17 | 章程备案 |
无
|
2020-04-07章程备案
|
2 | 2020-04-17 | 投资人(股权)变更 |
柯旭;丁桂成;洪亮;
|
丁桂成;柯旭;洪亮;
|
3 | 2019-10-09 | 章程备案 |
无
|
2019-10-09章程备案
|
4 | 2019-10-09 | 投资人(股权)变更 |
洪亮;苗晓蕾; [退出]柯旭;
|
柯旭;洪亮;丁桂成; [新增]
|
5 | 2018-05-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-05-30 | 投资人(股权)变更 |
李勇英; [退出]隆振友; [退出]
|
洪亮; [新增]柯旭; [新增]苗晓蕾; [新增]
|
7 | 2018-05-30 | 监事备案 |
李勇英 [退出]
|
柯旭 [新增]
|
8 | 2018-05-30 | 章程备案 |
无
|
2018-05-10章程备案
|
9 | 2018-05-30 | 法定代表人变更 |
隆振友
|
洪亮
|