序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李泽生 | 80% | 480.0万人民币 |
2 | 文学秀 | 20% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李泽生
|
|
2 |
文学秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
文学秀
|
李泽生
|
2 | 2022-08-01 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文学秀(执行董事兼总经理) [退出]李泽生(监事) [退出]
|
文学秀(监事) [新增]李泽生(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2020-05-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李泽生:*%;文利书:*%; [退出]
|
李泽生:*%;文学秀:*%; [新增]
|
5 | 2020-05-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
文利书
|
文学秀
|
6 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文学秀(监事) [退出]李腊生(总经理) [退出]文利书(执行董事) [退出]
|
文学秀(执行董事兼总经理) [新增]李泽生(监事) [新增]
|
7 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李腊生文利书李泽生 [退出]
|
文学秀 [新增]李腊生文利书
|
8 | 2018-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李泽生
|
文利书
|
9 | 2015-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李泽生文建中 [退出]
|
李泽生文利书 [新增]李腊生 [新增]
|
10 | 2015-06-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
文建中:*%; [退出]李泽生:*%;
|
李泽生:*%;文利书:*%; [新增]
|